Entreprise : GAEC DE KERYVON - SIREN 394 516 504
Identité
Dénomination
GAEC DE KERYVON
Sigle
GAEC DE KER YVON
SIREN (siège)
394 516 504
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1994
Début d’activité
01/03/1994
Date de fin de la personne morale
14/04/2034
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Polyculture, élevage.
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
66000 EUR
Adresse du siège
KER YVON 22140 PRAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOYER AMELIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1997
Commune de résidence
Prat
Nom, Prénom(s)
SOYER ERWAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Prat
Nom, Prénom(s)
SOYER DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
BEGARD
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1994
Siret
39451650400013
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Polyculture, élevage.
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières
Adresse
KER YVON
22140 , PRAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Prat
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
995
Date d'ajout
03/05/2005
Description
DEPART DE MME THOMAS LYDIA, GERANTE DEMISSIONNAIRE DEPOT AU GREFFE LE 03 MAI 2005 SOUS LE N° 05A/518 Date d'effet : 31/03/2005
Numéro d'observation
409
Date d'ajout
21/02/2002
Description
A COMPTER DU 31 DECEMBRE 2001 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE : ANCIENNE MENTION : 60 000 EUROS NOUVELLE MENTION : 66 000 EUROS NOMINATION DE MME LE CREURER EPOUSE THOMAS EN QUALITE DE GERANTE DEPOT AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2002 A 250/2002 PAS DE PUBLICITE
Numéro d'observation
187
Date d'ajout
31/01/2001
Description
A COMPTER DU 30.12.2000, DIMINUTION DU CAPITAL SOCIAL ET CONVERSION EN EUROS, ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRANCS NOUVEAU MONTANT : 60 000 EUROS DEPART DE MME LABAT MARIE JOSEE EPOUSE SOYER EN QUALITE DE GERANTE ET DESIGNATION DE MR SOYER ERWAN EN REMPLACEMENT. DEPOT AU GREFFE LE 31.01.2001 Nø A100/2001.
Numéro d'observation
290
Date d'ajout
21/02/2000
Description
A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1999 DEPART DE MR SOYER YVES, GERANT NOMINATION DE MME LABAT EPOUSE SOYER MARIE JOSE EN QUALITE DE GERANTE DEPOT AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2000 A 153/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).