Entreprise : SCEA DE TRES LE BOIS - SIREN 394 516 082
Identité
Dénomination
SCEA DE TRES LE BOIS
SIREN (siège)
394 516 082
Date d'immatriculation au RNE
11/04/1994
Début d’activité
01/02/1994
Date de fin de la personne morale
10/04/2044
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
L'EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES APPORTES OU MIS A DISPOSITION PAR LES ASSOCIES
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
56000 EUR
Adresse du siège
TRES LES BOIS 22590 TREGOMEUR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TREGOMEUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PHILIPPE GERARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
TREGOMEUR
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1994
Siret
39451608200010
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES APPORTES OU MIS A DISPOSITION PAR LES ASSOCIES
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
TRES LES BOIS
22590 , TREGOMEUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TREGOMEUR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
14495
Date d'ajout
21/11/2023
Description
Par jugement en date du 17/11/2023 le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné la cession des actifs propriété de la SCEA DE TRES LE BOIS, Mr Gérard PHILIPPE et Mme Isabelle TREMINTIN au GAEC DU QUILLIO D'EN BAS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12571
Date d'ajout
09/10/2023
Description
Par jugement en date du 22/09/2023 le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCEA DE TRES LE BOIS à Mr Gérard PHILIPPE et à Mme Isabelle TREMINTIN. A désigné en qualité de liquidateur : SELARL TCA, prise en la personne de Me Francois TREMELOT, 5 place Duguesclin 22000 SAINT-BRIEUC.
Numéro d'observation
4684
Date d'ajout
04/04/2023
Description
Par jugement en date du 24/03/2023 le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a prononcé la liquidation judiciaire. A désigné en qualité de liquidateur : SELARL TCA, prise en la personne de Maître François TREMELOT, 5 place Duguesclin 22000 Saint-Brieuc. A autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 15/10/2023
Numéro d'observation
1121
Date d'ajout
30/01/2023
Description
Par jugement en date du 26/01/2023 le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire. A désigné en qualité de Mandataire judiciaire : SELARL TCA, prise en la personne de Me François TREMELOT, 5 place Duguesclin 22000 Saint-Brieuc. A fixé au 13/01/2023 la date de cessation des paiements.
Numéro d'observation
1542
Date d'ajout
05/05/2003
Description
REDUCTION DU CAPITAL PORTE DE 60 979.61 EUROS A 53 357.16 EUROS. AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 53 357.16 EUROS A 56 000 EUROS. DEPART DE MME MARIE ANNICK MAROS EN QUALITE DE CO-GERANTE. MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE : NOUVELLE FORME : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) ANCIENNE FORME : GAEC MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE : NOUVELLE : DE TRES LE BOIS ANCIENNE : GAEC DE TRES LE BOIS Date d'effet : 31/12/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).