Entreprise : LAGUEYTE SARL - SIREN 394 480 396
Identité
Dénomination
LAGUEYTE SARL
SIREN (siège)
394 480 396
Date d'immatriculation au RNE
06/04/1994
Date de fin de la personne morale
05/04/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
55 AV DES PECHEURS 33260 LA TESTE-DE-BUCH FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT DE LA TESTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONSIEUR VILLAIN PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
La Teste-de-Buch
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/08/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/02/1994
Siret
39448039600016
Code APE
524W
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de vente et location de mouillage de bateau
Adresse
55 AV Rue DES PECHEURS PORT DE
33260 , La Teste-de-Buch - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA TESTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39546
Date d'ajout
10/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 06/07/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 06/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25600
Date d'ajout
02/02/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 15/01/2015 nommant Launay Jacqueline juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
80745
Date d'ajout
22/01/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 22/01/2014 nommant Simon Jean juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
4919
Date d'ajout
18/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 18/01/2012 nommant M. Arnaud Francis juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
68775
Date d'ajout
09/02/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 17/01/2011 nommant Hazard Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
3255
Date d'ajout
29/01/2009
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 21/01/2009 nommant Valdiguie Philippe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
15250
Date d'ajout
23/08/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux prononce en date du 22/08/2007 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2007J00712 , date de cessation des paiements le 09/08/2007 , désigne juge commissaire WIART Jean-Pierre , juge commissaire suppléant BARDIN Francois , liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT 48 Rue Calve 33000 BORDEAUX , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
2413
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).