Entreprise : MICROLOG TECHNOLOGIE - SIREN 394 453 229
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2021)
Dénomination
MICROLOG TECHNOLOGIE
SIREN (siège)
394 453 229
Date d'immatriculation au RNE
15/02/2001
Fermeture de l'établissement - 39445322900046
- Date d'effet de la fermeture : 17/03/2004
Fermeture de l'établissement - 39445322900012
- Date d'effet de la fermeture : 15/05/1996
Fermeture de l'établissement - 39445322900020
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/1998
Fermeture de l'établissement - 39445322900038
- Date d'effet de la fermeture : 10/03/2000
Date de fin de la personne morale
14/02/2100
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
VIL ST VERAN 84530 VILLELAURE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 24
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COPIN CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
PERTUIS
Nom, Prénom(s)
DORANGE CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
NICE
Nom, Prénom(s)
SEMPIANA DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
NICE
Nom, Prénom(s)
BLONDEAU BEATRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1939
Commune de résidence
PERTUIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/03/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1998
Siret
39445322900038
Code APE
741J
Adresse
3 RUE DE BISKRA
13014 , MARSEILLE 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/03/2004
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1998
Siret
39445322900046
Code APE
721Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Tant en France Qu'a l'étranger la recherche l'étude la conception la réalisation la vente et la commercialisation de tous procédés techniques et matériels applicables et utilisables en informatiques et toutes prestations de services en informatique
Adresse
Villa Saint-veran BP 24
84530 , Villelaure - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 24
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/05/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1994
Siret
39445322900012
Code APE
741J
Adresse
100 AV DE LA MARNE
92120 , MONTROUGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1996
Siret
39445322900020
Code APE
741J
Adresse
50 RUE MARCEL DASSAULT
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38049
Date d'ajout
28/12/2021
Description
Radiation d'office du RCS d'Avignon le 28/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25721
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
10446
Date d'ajout
28/08/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/05/2002 : Partant : DESMAS Philippe, Président du conseil d'administration (lettre de démission en date du 15/04/2002)
Numéro d'observation
9258
Date d'ajout
04/08/2010
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession EN DATE DU 04/08/2010, JUGEMENT PRONONCANT LA CLOTURE DU PLAN DE CESSION Date d'effet : 04/08/2010
Numéro d'observation
1148
Date d'ajout
19/01/2006
Description
Nomination d'un administrateur judiciaire en cours de procédure SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 26/01/2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON A DESIGNE COMME ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE MAITRE SELARL BAULAND & GLADEL réprésenté par Me Vincent GLADEL Date d'effet : 26/01/2006
Numéro d'observation
7566
Date d'ajout
18/11/2005
Description
Nomination d'un juge-commissaire suppléant EN DATE DU 17/11/2005, JUGEMENT PRONONCANT LA NOMINATION COMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT DE PAMARD PAUL Date d'effet : 17/11/2005
Numéro d'observation
3167
Date d'ajout
29/04/2005
Description
Vente du fonds à A LA STE TEAM ON LINE SOLUTIONS RCS PARIS 431 828 672 Date d'effet : 02/11/2004
Numéro d'observation
2395
Date d'ajout
25/03/2004
Description
Plan de redressement / cession EN DATE DU 17/03/2004, JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE SA TEAM ON LINE SOLUTIONS (TOLS) ET A DESIGNE ME VINCENT GLADEL EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 17/03/2004
Numéro d'observation
5237
Date d'ajout
15/09/2003
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 10/09/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE GENERAL ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: FILIZZOLA PAUL JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: PAMARD PAUL REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME AUBERT J.F 3. AV M DE LATTRE DE TASSIGNY BP 362 84025 AVIGNON CEDEX 1 ADMINISTRATEUR.............: ME VINCENT GLADEL 5 AVENUE DE PROVENCE PIOLENC 84420 PIOLENC AVEC POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 08/09/2003 A COMPTER DU 10/09/2003 Date d'effet : 10/09/2003
Numéro d'observation
5056
Date d'ajout
08/09/2003
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 08.09.03 Date d'effet : 08/09/2003
Numéro d'observation
1154
Date d'ajout
22/02/2001
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL A 1 967 871 F CONVERSION EN EURO A 300 000 E CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : ANCIENne : CP CD CONSEIL - NOUVELLE MICROLOG TECHNOLOGIE CHANGEMENT DE L'OBJET SOCIAL A : TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER : LA RECHERCHE L'ETUDE LA CONCEPTION LA REALISATION LA VENTE ET LA COMMERCIA LISATION DE TOUS PROCEDES TECHNIQUES ET MATERIELS APPLICABLES ET UTILISABLE EN INFORMATIQUE ET TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES EN INFORMATIQUE A COMPTER DU 14.06.00 FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE MICROLOG TECHNOLOGIE B 388 272 510 A COMPTER DU 14.06.00 AVEC EFFET RETROACTIF AU 01.01.00
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SUITE AU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE MARSEILLE A VILLELAURE DEPOT DES STATUTS AU GREFFE DU TC D'AVIGNON LE 15.02.01 Par ordonnance du juge commis à la surveillance du RCS, il a été enjoint à la société de déposer un dossier régularisant la mise en conformité du conseil d'administration avec la législation en vigueur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).