Entreprise : GAEC DU VIEUX PONT - SIREN 394 438 899
Identité
Dénomination
GAEC DU VIEUX PONT
SIREN (siège)
394 438 899
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1994
Début d’activité
01/02/1994
Date de fin de la personne morale
22/03/2034
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
exploitation de biens agricoles production de lait
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
153000 EUR
Adresse du siège
VIEUX PONT 44480 DONGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUAY JEAN-PASCAL , CHRISTOPHE , MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Donges
Nom, Prénom(s)
MIAULT CHRISTOPHE , FRANCOIS , LOUIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Donges
Nom, Prénom(s)
MIAULT VINCENT , CLAIR , DANIEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Donges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1994
Siret
39443889900012
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation de biens agricoles production de lait
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Culture de la vigne,Élevage de vaches laitières
Adresse
VIEUX PONT
44480 , DONGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/04/2007
Description
225020070417 ********* Démission d'un co-gérant Anc gerant associe : M. DOUAUD Yves.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/03/2006
Description
225020060303 ********* Changement composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 01/02/2006 NOUVEAU GERANT ASSOCIE : M. DOUAY Jean-Pascal
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/10/2001
Description
080020011008 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 01/06/2001 Changement de capital social de : 680000.00 FRF GERANT ASSOCIE : M. DOUAUD Yves.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/03/1994
Description
Historique : - Par assemblée du 14/9/1995 les asso ciés ont déci dé la TRANSFORMATION DE L'EARL en GA EC, le retrait de Mr MIAULT Louis et l'agrement de Mr Christophe MIAULT en qualité de nouvel associé gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).