Entreprise : SCI LANOUE PASCAL - SIREN 394 430 201
Identité
Dénomination
SCI LANOUE PASCAL
SIREN (siège)
394 430 201
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1994
Début d’activité
14/03/1994
Date de fin de la personne morale
22/03/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
En France, acquisition, propriété, administration et exploitation, soit directement, soit indirectement par bail, location et autrement y compris par bail à construction de tous immeubles qui lui seront apportés ou qui seront acquis par elle au cours de la vie sociale
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
42 RUE BENJAMIN CONSTANT 18200 SAINT-AMAND-MONTROND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONIN LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Drevant
Nom, Prénom(s)
MONIN PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1937
Commune de résidence
Fitz-James
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/03/1994
Siret
39443020100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
En France, acquisition, propriété, administration et exploitation, soit directement, soit indirectement par bail, location et autrement y compris par bail à construction de tous immeubles qui lui seront apportés ou qui seront acquis par elle au cours de la vie sociale
Autres Activités
En France, acquisition, propriété, administration et exploitation, soit directement, soit indirectement par bail, location et autrement y compris par bail à construction de tous immeubles qui lui seront apportés ou qui seront acquis par elle au cours de la vie sociale
Adresse
42 RUE BENJAMIN CONSTANT
18200 , SAINT-AMAND-MONTROND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5060
Date d'ajout
17/12/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/12/2010 : Partant : LANOUE Joël, Gérant(e) Partant : LANOUE Claudine, Gérant(e) Nouveau : MONIN Laurent, Gérant associé Nouveau : MONIN Pierre, Associé Société Civile Changement de dénomination à compter du 04/12/2010 Ancienne : SCI LANOUE-PASCAL Nouvelle : SCI MONIN-DUFRANCAIS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).