Entreprise : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU BIGNON - SIREN 394 418 131
Identité
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU BIGNON
Sigle
GAEC
SIREN (siège)
394 418 131
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1994
Début d’activité
01/03/1994
Date de fin de la personne morale
27/03/2093
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
L'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L.311-1 Du Code rural .
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
11250 EUR
Adresse du siège
LE BIGNON 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAZOUGES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBRETON RACHEL
Nom d'usage
LENORMAND
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
BAZOUGES
Nom, Prénom(s)
LENORMAND ALEXANDRE , BRUNO , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1990
Commune de résidence
Prée-d'Anjou
Nom, Prénom(s)
LENORMAND PIERRE , BRUNO , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1994
Commune de résidence
Pommerieux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1994
Siret
39441813100014
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L.311-1 Du Code rural .
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LE BIGNON
53200 , CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAZOUGES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1646
Date d'ajout
09/03/2020
Description
Augmentation de capital à compter du 01/03/2020 Ancien : 7500 EUR Nouveau : 11.250 EUR Prorogation de la durée de la société de 59 ans ce qui la porte à 99 ans. Modification relative aux dirigeants à compter du 01/03/2020 : Nouveau : LENORMAND Alexandre, Bruno, Philippe, Gérant-associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).