Entreprise : MAPYV - SIREN 394 392 310
Identité
Dénomination
MAPYV
SIREN (siège)
394 392 310
Date d'immatriculation au RNE
21/01/2013
Début d’activité
02/01/2013
Date de fin de la personne morale
20/01/2044
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Propriété, gestion de tout droits immobilier
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
137204.12 EUR
Adresse du siège
55 BD HERBET FOURNET 14100 LISIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROY ANTHONY , JEAN-YVES , ALAIN , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Tourville-en-Auge
Nom, Prénom(s)
LEROY JEAN-CLAUDE , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
La Trinite-de-Réville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2013
Siret
39439231000030
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion de tout droits immobilier
Autres Activités
Propriété, gestion de tout droits immobilier
Adresse
55 BD HERBET FOURNET
14100 , LISIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/07/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/03/1994
Siret
39439231000014
Code APE
703A
Adresse
6 RUE DE CAEN
14220 , THURY-HARCOURT-LE-HOM - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/07/1998
Siret
39439231000022
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
23 BD VOLTAIRE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
246
Date d'ajout
21/01/2013
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal de : 23 boulevard Voltaire 75011 Paris à : 55 boulevard Herbet Fournet 14100 Lisieux aucun maintien à l'ancien siège Mise à jour des associés Date d'effet : 02/01/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt des actes de constitution au Greffe du Tribunal de Commerce de Falaise le 25 mars 1994 sous le numéro 47 Publication : Eveil de Lisieux du 24 Mars 1994 Transfert le 22 Septembre 1998 sous le numéro 16103 au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris Publication : Journal la vie judiciaire du 15 Septembre 1998 Le 01/01/2002 numéro 52576 : Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du Tribunal de Commerce en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).