Entreprise : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA BROUILLERE - SIREN 394 335 830
Identité
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA BROUILLERE
Sigle
GAEC
SIREN (siège)
394 335 830
Date d'immatriculation au RNE
23/03/1994
Début d’activité
01/02/1994
Date de fin de la personne morale
22/03/2034
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
L'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L311-1 du Code Rural ; l'exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis à sa disposition par ses membres
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
111000 EUR
Adresse du siège
LA BROUILLERE 53950 LA CHAPELLE-ANTHENAISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVREUIL MAXIME
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
MONTSURS
Nom, Prénom(s)
EDON BRIGITTE
Nom d'usage
LELIEVRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
La Chapelle Anthenaise
Nom, Prénom(s)
LELIEVRE LAURENT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Chalons-du-Maine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1994
Siret
39433583000011
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L311-1 du Code Rural ; l'exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis à sa disposition par ses membres
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA BROUILLERE
53950 , LA CHAPELLE-ANTHENAISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1478
Date d'ajout
14/03/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes - à compter du 01/03/2016 : Partant : LELIEVRE Joël, Gérant Nouveau : CHEVREUIL Maxime, Gérant Le capital variable devient fixe à compter du 01/03/2016
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).