Entreprise : SCP HAGE CHAHINE SIGWALT - SIREN 394 291 272
Identité
(Entreprise radiée le 17/11/2023)
Dénomination
SCP HAGE CHAHINE SIGWALT
SIREN (siège)
394 291 272
Date d'immatriculation au RNE
21/03/1994
Fermeture de l'établissement - 39429127200018
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/1995
Fermeture de l'établissement - 39429127200026
- Date d'effet de la fermeture : 09/09/2022
Date de fin de la personne morale
20/03/2093
Forme juridique
SCP de vétérinaires
Capital social
144000 EUR
Adresse du siège
ZAC DES LECHERES 74460 MARNAZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIERCZAK FRANCE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Thyez
Nom, Prénom(s)
SIGWALT MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Thyez
Nom, Prénom(s)
HAGE CHAHINE BECHARA , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Cluses
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/1994
Siret
39429127200018
Code APE
852Z
Adresse
254 AV DU MONT BLANC
74460 , MARNAZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1995
Siret
39429127200026
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Activité principale
Activités vétérinaires
Adresse
ZAC DES LECHERES
74460 , MARNAZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/027934
Date d'ajout
16/12/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 09/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/027934
Date d'ajout
16/12/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 09/09/2022 - Siège de la liquidation : Z A.C. DES LECHERES 74460 MARNAZ - Publicité dans un journal d'annonces légales : lefaucigny.fr du 15/12/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F95/003456
Date d'ajout
22/12/1995
Description
Transfert du siège social ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE MARNAZ (74460) 254 AVENUE DU MONT-BLANC A MARNAZ (74460) Z.A.C. DES LECHERES A COMPTER DU 01/08/95
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).