Entreprise : SCI DE KERELON - SIREN 394 286 892
Identité
Dénomination
SCI DE KERELON
SIREN (siège)
394 286 892
Date d'immatriculation au RNE
17/03/1994
Début d’activité
01/03/1994
Date de fin de la personne morale
16/03/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location d'une maison d'habitation
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
KERELON 29430 PLOUNEVEZ-LOCHRIST FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR PENGAM JOSEPH
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLEC YVETTE , MARIE , PAULE
Nom d'usage
PENGAM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Plounevez Lochrist
Nom, Prénom(s)
PENGAM JOSEPH , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Plounevez Lochrist
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1994
Siret
39428689200010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location d'une maison d'habitation
Autres Activités
Location d'une maison d'habitation
Adresse
KERELON
29430 , PLOUNEVEZ-LOCHRIST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR PENGAM JOSEPH
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1600
Date d'ajout
04/09/1998
Description
Démission de Mr Pengam Goulven en qualité de gérant à compter du 7/08/98 nomination de Mr Pengam Joseph en son remplacement à compter du 8/08/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 000.00 FRF nouveau montant : 304.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).