Entreprise : EQUILIBRE SARL - SIREN 394 256 051
Identité
(Entreprise radiée le 17/05/2021)
Dénomination
EQUILIBRE SARL
SIREN (siège)
394 256 051
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1994
Fermeture de l'établissement - 39425605100035
- Date d'effet de la fermeture : 15/05/2003
Fermeture de l'établissement - 39425605100019
- Date d'effet de la fermeture : 04/11/1996
Fermeture de l'établissement - 39425605100027
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/2001
Date de fin de la personne morale
22/02/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
43 RTE DES CAFEIERS 97430 LE TAMPON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PK 17
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER JEAN , YVES
Nom d'usage
BOYER
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Saint Denis
Nom, Prénom(s)
DIJOUX JEAN , NOEL
Nom d'usage
DIJOUX
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/11/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1994
Siret
39425605100019
Code APE
454D
Adresse
18 CHE DES MARAICHERS
97490 , SAINT-DENIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BRETAGNE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/05/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1994
Siret
39425605100035
Nom commercial
EQUILIBRE
Origine du fonds
Autre
Activité principale
VENTE D'ACCESSOIRES EN ALUMINIUM
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Adresse
18 CHE 43 chemin des Cafeiers Pk 17 LA PLAINE DES CAFRES
97418 , Le Tampon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BRETAGNE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/1996
Siret
39425605100027
Code APE
454D
Adresse
92 RUE LUC DONAT
97438 , SAINTE-MARIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1781
Date d'ajout
25/09/2003
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE ET NOMINATION DE M. BOYER JEAN-YVES EN QUALITE DE LIQUIDATEUR A COMPTER DU 15/05/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).