Entreprise : JMA INDUSTRIE - SIREN 394 196 000
Identité
Dénomination
JMA INDUSTRIE
SIREN (siège)
394 196 000
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1994
Début d’activité
18/02/1994
Date de fin de la personne morale
02/03/2054
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
fabrication de jouets et de tous supports servant à leur conditionnement, leur emballage et leur présentation (début : 18.02.1994)
Code APE
3240Z - Fabrication de jeux et jouets
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
11 RUE DOREE 35510 CESSON-SEVIGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HARZO DANIELLE , MARIE , LEONE
Nom d'usage
RAULT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Dénomination
ICOLO FRANCE SA, NOM CIAL : CLUB ICOLO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Vern-sur-Seiche
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE JEAN PIERRE RAULT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/02/1994
Siret
39419600000019
Code APE
3240Z - Fabrication de jeux et jouets
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
fabrication de jouets et de tous supports servant à leur conditionnement, leur emballage et leur présentation (début : 18.02.1994)
Adresse
11 RUE DOREE
35510 , CESSON-SEVIGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
26/01/1995
Siret
39419600000027
Code APE
3240Z - Fabrication de jeux et jouets
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
jouets et tous supports servant à leur conditionnement leur emballage et leur présentation (fabrication de) (début : 26.01.1995)
Adresse
LA CROIX ROUGE
35530 , BRECE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
25/01/2007
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 20/12/2006 prononçant la clôture pour exécution du plan de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
03/02/2005
Description
: REMPLACEMENT DE JUGE-COMMISSAIRE Par jugement du 25.01.2005, le Tribunal de Commerce a nommé Juge-Commissaire titulaire : Mr André FEREY
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
05/10/2004
Description
: Par arrêt en date du 14.09.2004, la Cour d'Appel d'ANGERS a réformé le jugement du 07.02.1997 prononçant le redressement judiciaire des sociétés ICOLO FRANCE, JMA INDUSTRIE et Société FINANCIERE JEAN PIERRE RAULT : Fixe au 03.02.1997 la date de cessation des paiements des sociétés SA ICOLO FRANCE et SNC JMA INDUSTRIE.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
25/11/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 21.11.1997 arrêtant le plan de redressement par cession totale de l'entreprise à SA BILOOK WORLD SA en formation au capital de 250 000 F dont le siège social est fixé au 38 rue de Berri 75008 PARIS Commissaire à l'exécution du plan : MAITRE MICHEL ROBERT LE MAGISTER 4 COURS RAPHAEL BINET 35000 RENNES
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/10/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 28.10.1997 prolongeant la période d'observation jusqu'au 27.01.1998
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/10/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 30/09/1997 prolongeant la période d'observation jusqu'au 28/10/1997.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/02/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 07/02/1997 ouvrant une procédure Régime Général de redressement judiciaire à l'encontre de : 1°) SA ICOLO FRANCE, ZI la Croix Rouge, BRECE 35530 NOYAL-SUR-VILAINE, RCS RENNES B 377 642 400 2°) SNC J.M.A. INDUSTRIE et à la SA ICOLO FRANCE associée en nom collectif et à l'EURL SOCIETE FINANCIERE JEAN PIERRE RAULT 11, rue Dorée, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES B 394 141 964 Associée en nom collectif et fixant la période d'observation au 05/08/1997. Cessation des paiements en date du 15/07/1996. Juge Commissaire : Monsieur Jacques PIERRELEE Représentant des Créanciers : Maître Olivier MASSART 10, Square Vercingétorix 35000 RENNES Administrateur : Maître Michel ROBERT "Le Magister" 4, Cours Raphaël Binet 35000 RENNES dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/02/1997
Description
: Dépôt le 03.02.1997 de la declaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 21/11/1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).