Entreprise : SCI L'HERMITAGE - SIREN 394 187 488
Identité
(Entreprise radiée le 29/01/2019)
Dénomination
SCI L'HERMITAGE
SIREN (siège)
394 187 488
Date d'immatriculation au RNE
09/03/1994
Fermeture de l'établissement - 39418748800017
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Date de fin de la personne morale
08/03/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
158546.98 EUR
Adresse du siège
L'HERMITAGE 14950 BEAUMONT-EN-AUGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHATENIER PIERRE , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CHATENIER THOMAS , PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Divonne-les-Bains
Nom, Prénom(s)
CHATENIER NICOLAS , CYRILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/03/1994
Siret
39418748800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la gestion et l'exploitation par voie de bail ou par tout autre moyen d'un immeuble sis à Beaumont-en-Auge au lieudit L'hermitage et par extension à Saint-Etienne La Thillaye et généralement.
Adresse
"L Hermitage"
14950 , Beaumont-en-Auge - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
451
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Radiation du RCS le 29/01/2019 avec effet au 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
448
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/11/2018 Liquidateur : CHATENIER Pierre Louis Le siège de la liquidation est fixé à : "L Hermitage" 14950 Beaumont-en-Auge Journal d'annonces légales : Ouest-france en date du 23/01/2019
Numéro d'observation
982
Date d'ajout
31/03/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/05/2009 : Partant : CHATENIER Françoise Annie Lilette, Gérant(e) Nouveau : CHATENIER Pierre Louis, Gérant associé Nouveau : CHATENIER Nicolas Cyrille, Associé Société Civile Nouveau : CHATENIER Thomas Pascal, Associé Société Civile
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 040 000.00 FRF nouveau montant : 158 546.98 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).