Entreprise : SCM DOCTEURS BERNARD ET DESSART - SIREN 394 184 337
Identité
Dénomination
SCM DOCTEURS BERNARD ET DESSART
SIREN (siège)
394 184 337
Date d'immatriculation au RNE
09/03/1994
Début d’activité
01/01/1994
Date de fin de la personne morale
08/03/2044
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
FACILITER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SES MEMBRES -
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
4 PL 4 Place Saint-Georges 31000 Toulouse FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD FELIX
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
39418433700019
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
FACILITER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SES MEMBRES -
Autres Activités
FACILITER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SES MEMBRES -
Adresse
4 PL 4 Place Saint-Georges
31000 , Toulouse - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
2152
Date d'ajout
31/01/2006
Description
Départ de co-gérant(s) SUITE A LA CESSION DE PARTS DU 16.01.2006 MR THIERRY DESSART DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE CO GERANT ASSOCIE / MR FELIX BERNARD RESTE SEUL CO GERANT ASSOCIE / LA SOCIETE DEVIENT UNE SOCIETE A ASSOCIE UNIQUE / AGE DU 16.01.2006 Date d'effet: 16/01/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).