Entreprise : LES ARCS TOUR - SIREN 394 181 622
Identité
Dénomination
LES ARCS TOUR
SIREN (siège)
394 181 622
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1994
Début d’activité
26/04/2019
Date de fin de la personne morale
29/02/2044
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Agence de voyages.
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LES ARCS 1800 73700 BOURG-SAINT-MAURICE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CHALET DES VILLARDS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARLOT FREDERIC , JEAN , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Bourg Saint-Maurice
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/04/2019
Siret
39418162200025
Nom commercial
LES ARCS TOUR
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Agence de voyages.
Adresse
LES ARCS 1800
73700 , BOURG-SAINT-MAURICE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CHALET DES VILLARDS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1994
Siret
39418162200017
Code APE
633Z
Adresse
LES ARCS 1800
73700 , BOURG-SAINT-MAURICE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT TRANSARC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/04/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
39418162200033
Nom commercial
ECHAP&VOUS / ALPES SKI TOURS / PARADISKI TOUR
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
189 AV MARECHAL LECLERC
73700 , BOURG-SAINT-MAURICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
29/10/2010
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal de BOURG SAINT MAURICE (73700), ARC 1800, Le Chalet des Villards exploité du 01/12/1994 au 01/10/2010 à BOURG SAINT MAURICE (73700), 189 avenue Maréchal Leclerc à compter du 01/10/2010.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).