Entreprise : SCI DE SEGUR - SIREN 394 161 905
Identité
Dénomination
SCI DE SEGUR
Sigle
SCI DE SEGUR
SIREN (siège)
394 161 905
Date d'immatriculation au RNE
10/03/1994
Début d’activité
01/02/1994
Date de fin de la personne morale
09/03/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de propriété rurale
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
ZA LA PLAINE II 12290 PONT-DE-SALARS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET JEAN-FRANCOIS , HENRI , LAURENT , MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Pont-de-Salars
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET ROMUALD , JEAN-FRANCOIS , HENRI , BENJAMIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1985
Commune de résidence
Pont-de-Salars
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1994
Siret
39416190500028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de propriété rurale
Autres Activités
Location de propriété rurale
Adresse
ZA LA PLAINE II
12290 , PONT-DE-SALARS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/05/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1994
Siret
39416190500010
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
12290 , SEGUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).