Entreprise : FORMETAL SOCIETE ANONYME D EXPLOITATION - SIREN 394 154 132
Identité
Dénomination
FORMETAL SOCIETE ANONYME D EXPLOITATION
Sigle
FORMETAL SAE
SIREN (siège)
394 154 132
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1997
Date de fin de la personne morale
05/06/2093
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152000 EUR
Adresse du siège
USINE DE MALPAIRE 72300 PRECIGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 5
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUX JEAN-FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
VAROIS ET CHAIGNOT
Nom, Prénom(s)
ROCHELET ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
72410 PRECIGNE
Nom, Prénom(s)
NOVELLI SERGE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
VION
Nom, Prénom(s)
LE MOTEUX YANNICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
MAISONS LAFITE
Dénomination
FIDELIO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
CABINET CONSULTAUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/03/1997
Siret
39415413200036
Nom commercial
FORMETAL SAE
Code APE
371Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Démolition et récupération de munitions de guerre vente et stockage d'explosifs et toutes opérations pouvant favoriser le développement de la société
Adresse
Usine de Malpaire
72300 , Précigné - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 5
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/1994
Siret
39415413200010
Code APE
371Z
Adresse
36 RUE TRONCHET
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/02/1994
Siret
39415413200028
Code APE
371Z
Origine du fonds
Achat
Activité principale
forage industriel,récupération métallurgique, achat, vente de matériel d'occasion de vieux fers et métaux, démolition de munitions
Adresse
VOI COMMUNALE N°2
89144 , MERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 24
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/1994
Siret
39415413200044
Code APE
372Z
Adresse
LES COMMUNAUX
89144 , MERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7553
Date d'ajout
11/09/2018
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement en date du 11/09/2018, le Tribunal de Commerce du MANS a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7572
Date d'ajout
11/09/2018
Description
Radiation du RCS le 11/09/2018 avec effet au 11/09/2018
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
11/09/2018
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 11-09-2018 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE MANS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. RADIATION D'OFFICE ARTICLE 42 DU DECRET DU 30 MAI 1984
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
11/09/2018
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
5869
Date d'ajout
16/08/2010
Description
Changement d'un organe de procédure SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 11/05/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS A DECHARGE ME MAES DE SON MANDAT DE LIQUIDATEUR AU PROFIT DE LA SELARL SARTHE MANDATAIRE en la personne de Me Bertrand BOUDEVIN AVEC EFFET AU 01/05/2010
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/05/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Mans du 11/05/ 2010 nommant SELARL SARTHE MANDATAIRE en la person ne de Me Bertrand BOUDEVIN en qualité de liquidate ur en remplacement de Me Jacques MAES.
Numéro d'observation
3306
Date d'ajout
01/06/2007
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22/05/2007, M. BOUVARD A ETE DESIGNE COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
7241
Date d'ajout
13/12/2005
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 13/12/2005, M. TREMBLAYE A ETE DESIGNE COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE Date d'effet : 31/12/2005
Numéro d'observation
6341
Date d'ajout
02/12/2003
Description
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE EN DATE DU 21/11/2003, DESIGNANT ME PIERRE BRIAND, MANDATAIRE JUDICIAIRE, DEMEURANT 7 AVENUE FRANCOIS MITTERAND, 72000 LE MANS, EN QUALITE DE MANDATAIRE AD'HOC AVEC MISSION DE REPRESENTER LA SOCIETE DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. Date d'effet : 21/11/2003
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/07/2003
Description
En date du 11/07/2003 déclaration de cessation des paiements faite par Me BON avocat au MANS muni d' un pouvoir de M.NOVELLI Serge, PCA de la SAE FORME TAL au Greffe du Tribunal de Commerce du MANS
Numéro d'observation
3553
Date d'ajout
15/07/2003
Description
Jugement déclaratif (RJ ou LJ) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 15/07/2003 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS A PRONONCE LA LIQUIDATION IMMEDIATE DE FORMETAL SOCIETE ANONYE D'EXPLOITATION, A NOMME MR PERROUD COMME JUGE COMMISSAIRE ET ME MAES DT AU MANS, 7 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR ET A FIXE AU 11/07/2003 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 15/07/2003
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/07/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce du Mans du 15/07/ 03 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidate ur : Me Jacques MAES
Numéro d'observation
3492
Date d'ajout
11/07/2003
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE PAR ME BONS AVOCAT AU MANS MUNI D'UN POUVOIR DE M NOVELLI SERGE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Date d'effet : 11/07/2003
Numéro d'observation
6113
Date d'ajout
12/11/2001
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE SUITE CAPITAUX PROPRES DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL Date d'effet : 18/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/01/1995
Description
Observations concernant l'établissement situé Voie Communale N°2 89144 Méré : ** Achat à FORMETAL FO RAGE INDUSTRIEL POUR LA RECUPERATION (RCS PARIS B 582 108 445).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL DE PARIS (75) A PRECIGNE (72) DEPOT DE CONSTITUTION : GREFFE TC PARIS DU 28/02/1994 NUMERO 003331 PUBLICATION DANS LE JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES FRANCAISES PAR ACTIONS DU 19/02/1994 DEPOT DE TRANSFERT : GREFFE TC LE MANS DU 06/06/1997 NUMERO A 963 PUBLICATION DANS LE JOURNAL L'ECHO DE LA VALLEE DU LOIR DU 04/04/1997 PUBLICATION DANS LE JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES FRANCAISES PAR ACTIONS DU 28-29/03/1997
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 15/07/2003.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).