Entreprise : LE VAL GALLERAND - SIREN 394 071 419
Identité
Dénomination
LE VAL GALLERAND
SIREN (siège)
394 071 419
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1994
Début d’activité
23/02/1994
Date de fin de la personne morale
22/02/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Activités immobilières.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
25657.17 EUR
Adresse du siège
18 RUE PIAT 75020 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HURPIN PATRICK , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Hurpin MANON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1995
Commune de résidence
Paris
Dénomination
LC 18 RUE PIAT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 55 RUE DES ENTREPRENEURS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/02/1994
Siret
39407141900029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Activités immobilières.
Autres Activités
Activités immobilières.
Adresse
18 RUE PIAT
75020 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/02/1994
Siret
39407141900011
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
132 RUE DE GRIOLET
76320 , SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1665
Date d'ajout
14/02/2018
Description
Radiation du RCS le 14/02/2018 avec effet au 15/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018D008671
Date d'ajout
13/02/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Elbeuf ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rouen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rouen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ASSOCIEE DECEDEE : HENRIETTE HURPIN NEE THOMMERET
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).