Entreprise : SCI DE PEBERGE - SIREN 394 064 075
Identité
Dénomination
SCI DE PEBERGE
SIREN (siège)
394 064 075
Date d'immatriculation au RNE
28/02/1994
Début d’activité
29/01/1994
Date de fin de la personne morale
27/02/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de tous biens immobiliers, gestion, administration de tous biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire sous quelque forme que ce soit
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
A PEBERGE 32310 LAGARDERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STEINMEYER MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Lagardère
Nom, Prénom(s)
STEINMEYER ARMAND , GEORGES , AROLD
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1986
Commune de résidence
239432
Nom, Prénom(s)
STEINMEYER ZARA , JULIETTE , MAY
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1989
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
STEINMEYER LORNA , ANNE , FAY
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1989
Commune de résidence
Lagardère
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/01/1994
Siret
39406407500010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous biens immobiliers, gestion, administration de tous biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire sous quelque forme que ce soit
Autres Activités
Acquisition de tous biens immobiliers, gestion, administration de tous biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire sous quelque forme que ce soit
Adresse
A PEBERGE
32310 , LAGARDERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
845
Date d'ajout
12/03/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 04/01/2013 : Nouveau : STEINMEYER Armand, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : STEINMEYER Zara, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : STEINMEYER Lorna, Associé indéfiniment et solidairement responsable Changement de qualité : STEINMEYER Marc, Gérant, Associé unique devient Gérant, Associé indéfiniment et solidairement responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2619
Date d'ajout
21/08/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/01/2012 : Partant : STEINMEYER Annie, Gérant(e) Changement de qualité : STEINMEYER Marc, Associé Société Civile devient Gérant associé unique.
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
05/01/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/12/2011 : Partant : RIOL Eric, Associé Société Civile Nouveau : STEINMEYER Marc, Associé Société Civile Modifié : STEINMEYER Annie, Gérante non associée.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).