Entreprise : SCI J.M.S. - SIREN 394 033 401
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2021)
Dénomination
SCI J.M.S.
SIREN (siège)
394 033 401
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1994
Fermeture de l'établissement - 39403340100024
- Date d'effet de la fermeture : 22/04/2019
Fermeture de l'établissement - 39403340100016
- Date d'effet de la fermeture : 25/05/2010
Date de fin de la personne morale
10/02/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
219069.24 EUR
Adresse du siège
67 AV DU GENERAL DE GAULLE 33740 ARES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RETORET ERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Le Haillan
Nom, Prénom(s)
RETORET SYLVETTE
Nom d'usage
PUJOLS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
Mérignac
Nom, Prénom(s)
RETORET DOMINIQUE
Nom d'usage
ROUQUETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Saint-Médard-en-Jalles
Nom, Prénom(s)
RETORET JOSETTE
Nom d'usage
MOULIGNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1930
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/05/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/1994
Siret
39403340100016
Activité principale
Location de logements
Adresse
LD BLANCHE
33880 , BAURECH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/04/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/05/2010
Siret
39403340100024
Nature de l'établissement
Adresse
67 AV DU GENERAL DE GAULLE
33740 , ARES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2090
Date d'ajout
12/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33819
Date d'ajout
04/06/2019
Description
Dissolution à compter du 22/04/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/04/2019 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale Les Echos Judiciaires Girondins du 31/05/2019
Numéro d'observation
24153
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).