Entreprise : SARL NUTRI-ORGA - SIREN 394 009 930
Identité
(Entreprise radiée le 29/03/2023)
Dénomination
SARL NUTRI-ORGA
SIREN (siège)
394 009 930
Date d'immatriculation au RNE
21/02/1994
Fermeture de l'établissement - 39400993000022
- Date d'effet de la fermeture : 19/03/2023
Fermeture de l'établissement - 39400993000014
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2019
Date de fin de la personne morale
20/02/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
13720 EUR
Adresse du siège
LA CHARDRONNAIS 35680 LOUVIGNE-DE-BAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEREL REMI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Piré-Chancé
Nom, Prénom(s)
TALHOUARN JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
39400993000022
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Distribution de produits diététiques et Nutritrion des animaux et du sol
Adresse
La Chardronnais
35680 , Louvigné-de-Bais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
39400993000014
Code APE
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Adresse
COSQUERIC
56320 , LE FAOUET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8685
Date d'ajout
29/03/2023
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 19/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/02/2023
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 15/02/2023. Dénomination de l'associé unique : OLITYS, Rennes : 494445265. Journal d'annonces légales : ouest-france.fr paru le 17/02/2023.
Numéro d'observation
13994
Date d'ajout
21/11/2019
Description
Radiation du RCS le 21/11/2019 avec effet au 01/10/2019 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Rennes par suite du transfert du siège social : Cosqueric 56320 Le Faouët au La Chardronnais 35680 LOUVIGNE DE BAIS. Dépot de l'acte le : 21/11/2019 sous le numéro : 28132
Numéro d'observation
3477
Date d'ajout
21/11/2019
Description
Cette société est devenue unipersonnelle à compter du 01/10/2019
Numéro d'observation
6973
Date d'ajout
07/12/2001
Description
Devient propriétaire du fonds de : Distribution de produits diététiques en nutrition des animaux et du sol, sis a le Faouët, Cosqueric, par achat au prix de 500 000 F. Fonds dont elle était précédemment locataire gérante de Mr Talhouarn Jean-Yves Rcs à 327 244 000 - 83 à 294 - publicité légale : Pontivy journal du 30/11/2001 - oppositions : le bois du Cosqueric 56320 Le faouët Date d'effet : 01/11/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 100 000.00 FRF nouveau montant : 15 244.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).