Entreprise : MCM - SIREN 394 001 788
Identité
Dénomination
MCM
SIREN (siège)
394 001 788
Date d'immatriculation au RNE
21/02/1994
Début d’activité
01/02/1994
Date de fin de la personne morale
20/02/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION, CONSTRUCTION, LOCATION, GESTION D'IMMEUBLES-
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
27440.82 EUR
Adresse du siège
5 BD LAZARE CARNOT 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Portet-sur-Garonne
Nom, Prénom(s)
FACCO MARISA , GINA
Nom d'usage
DA SILVA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Portet-sur-Garonne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1994
Siret
39400178800014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, CONSTRUCTION, LOCATION, GESTION D'IMMEUBLES-
Autres Activités
ACQUISITION, CONSTRUCTION, LOCATION, GESTION D'IMMEUBLES-
Adresse
5 BD LAZARE CARNOT
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9839
Date d'ajout
24/06/1998
Description
Nomination de co-gérant(s) PAR AGE DU 08/06/98, MME MARISA FACCO A ETE NOMMEE EN QUALITE DE CO_GERANTE. A COMPTER DU 08/06/98 L'OPINION INDEPENDANTE 12/06/98
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 850 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 129 581.66 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).