Entreprise : SOCIETE NOUVELLE LAURENT - SIREN 393 997 218
Identité
Dénomination
SOCIETE NOUVELLE LAURENT
SIREN (siège)
393 997 218
Date d'immatriculation au RNE
21/02/1994
Date de fin de la personne morale
20/02/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
RTE DE BARBEZIEUX 16210 CHALAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIAZ MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Chalais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/11/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/02/1994
Siret
39399721800010
Code APE
342B
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Fabrication,réparation, entretien caravanes, manéges et jeux forains, carrosseries industrielles à partir de produits métallurgiques, polyester et autres.
Adresse
RTE RTE de Barbezieux
16210 , Chalais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6338
Date d'ajout
21/11/2016
Description
Radiation du RCS le 21/11/2016 avec effet au 17/11/2016 Par jugement en date du 17/11/2016, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation judiciaire et la SOCIETE NOUVELLE LAURENT.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/10/2008
Description
- Date de cessation d'activité : 17/11/2006.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/10/2008
Description
- Date de dissolution : 17/11/2006.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/06/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Angoulême du 12/06/2008 nommant Mr Michel CAMPAGNI en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Mr Jean-Didier THOMAS Le Juge commissiaire suppléant étant : Mr Gérard BRAUD en remplacement de Mr Michel CAMPAGNI
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/11/2006
Description
: MOD D'OFFICE DU 17/11/2006 Jugement du Tribunal de Commerce de ANGOULEME du 17/11/2006 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 31/10/2006. Juge Commissaire : Mr Jean-Didier THOMAS Liquidateur : Me Louis HIROU 11 Rue de St Etienne 16000 ANGOULE ME
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/10/1999
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 30/10/1999.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DATE DE CESSATION DE L'EXPLOITATION : 17/11/2006 PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 09/02/1994.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).