Entreprise : SARL DE L'ERCLIN - SIREN 393 986 237
Identité
(Entreprise radiée le 18/01/2019)
Dénomination
SARL DE L'ERCLIN
SIREN (siège)
393 986 237
Date d'immatriculation au RNE
18/02/1994
Date de fin de la personne morale
17/02/2044
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
70 RUE LAMARTINE 59157 FONTAINE-AU-PIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACQUEMIN MARIE-NOELLE
Nom d'usage
LEGRAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Fontaine-au-pire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/01/1994
Siret
39398623700013
Code APE
702C
Adresse
RUE ROGER SALENGRO
59214 , QUIEVY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/02/1994
Siret
39398623700039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Loueur de fonds
Adresse
70 RUE 70 rue Lamartine
59157 , Fontaine-au-pire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/01/1994
Siret
39398623700021
Code APE
521C
Adresse
GRAND PLACE
62147 , HERMIES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT LE VILLAGE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
291
Date d'ajout
18/01/2019
Description
Radiation du RCS le 18/01/2019 avec effet au 08/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5080
Date d'ajout
23/10/2015
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2015 Liquidateur : LEGRAND Marie-Noëlle Le siège de la liquidation est fixé à : 70 rue Lamartine 59157 Fontaine-au-pire Journal d'annonces légales : LA GAZETTE NORD/PAS DE CALAIS en date du 03/10/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
501
Date d'ajout
23/03/2007
Description
Transfert du siège social et de l'ETS principal à compter du 02/10/2006 : Ancienne adresse : Rue Roger Salengro 59214 Quiévy Nouvelle adresse : 70 rue Lamartine 59157 Fontaine au pire
Numéro d'observation
2270
Date d'ajout
06/12/2006
Description
Fin du contrat de location gérance et vente du fonds de commerce à la Ste Laumary a/C du 17.10.2006
Numéro d'observation
1473
Date d'ajout
13/09/2006
Description
Fin du contrat de location gérance consenti à Mr Ieni Eric a/C du 10.07.2006 et mise en location gérance du fonds à l'Eurl Laumary Date d'effet : 11/07/2006
Numéro d'observation
532
Date d'ajout
22/03/2006
Description
Fin du contrat de location gérance consenti à Mr Delmotte pierré (03 à 58) et mise en location gérance à Mr Ieni Eric Date d'effet : 08/02/2006
Numéro d'observation
1368
Date d'ajout
13/06/2003
Description
Changement de locataire gérant : Mr Delmotte pierré en remplacement de Jrg distribution Date d'effet : 05/05/2003
Numéro d'observation
3160
Date d'ajout
07/12/2001
Description
Régularisation : Augmentation du capital social qui passe de 250 000 F à 262 382.80 F et conversion en 40 000 euros. Date d'effet : 31/08/2001
Numéro d'observation
849
Date d'ajout
18/05/1999
Description
Mise en location gérance du fonds de commerce de produits alimentaires sis à Quiévy, rue Roger Salengro à la SARL d'Elbb (99 B 27) à compter du 16.03.99.
Numéro d'observation
2048
Date d'ajout
23/12/1998
Description
Fin du contrat de location gérance consenti à Mr Serge Bourscheidt (98a92) Pour le fonds sis à Quiévy, rue Roger Salengro et reprise de ce fonds à compter du 28.09.98.
Numéro d'observation
1174
Date d'ajout
20/07/1998
Description
Mise en location gérance du fonds de commerce sis à Quiévy, rue Roger Salengro à Mr Serge Bourscheidt ( 98 à 92) à compter du 08.06.98.
Numéro d'observation
1120
Date d'ajout
08/07/1998
Description
Fermeture de l'établissement secondaire sis dans le ressort du tribunal de commerce d'Arras (94 B 79), à compter du 30.04.98.
Numéro d'observation
1037
Date d'ajout
22/06/1998
Description
Nomination de madame Marie-Noëlle Legrand-Jacquemin en qualité de gérante à compter du 20.05.98 en remplacement de Mr Joël Jacquemin (décédé le 30.04.98).
Numéro d'observation
1992
Date d'ajout
16/11/1995
Description
Régularisation : Continuation de la Ste Malgré la perte de la moitie du capital social à compter du 31.08.95 - dépôt du 14.11.95.
Numéro d'observation
972
Date d'ajout
26/05/1994
Description
Régularisation : Mise en activité de la société suite à l'achat du fonds de commerce sis à Quiévy : Rue Roger Salengro à Mr Alain léchât (Rcs 342-029-907) à/C du 28.02.94.
Numéro d'observation
622
Date d'ajout
01/04/1994
Description
Ouverture d'un ETS secondaire dans le ressort du tribunal de commerce d'Arras ( 94 B 79) à/C du 31.01.94.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).