Entreprise : SCI DE FARGUES - SIREN 393 972 138
Identité
(Entreprise radiée le 28/08/2023)
Dénomination
SCI DE FARGUES
SIREN (siège)
393 972 138
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1994
Date de fin de la personne morale
14/02/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE FARGUES 81000 ALBI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TROUILHET ARNAUD , EMILE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Lescure-d'Albigeois
Nom, Prénom(s)
POUSSEVIGNE JULIEN , DOMINIQUE , GABRIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
POUSSEVIGNE SOPHIE , NOELLE , GERMAINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Biarritz
Nom, Prénom(s)
POUSSEVIGNE GUY , RENE , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Albi
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/02/1994
Siret
39397213800019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de biens immobiliers, gestion, administration de biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire sous quelque forme que ce soit, l'emprunt de tous les fonds nécessaires à la Réalisation de ces objets et plus généralement l'acquisition et la gestion d'un bien immobilier sis à Albi 17 place de l'archevêché et 1 rue des fargues.
Adresse
1 RUE 1 rue des Fargues
81000 , Albi - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4707
Date d'ajout
28/08/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/03/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : TROUILHET Arnaud, Emile, siège de la liquidation : 78 Rue des Prats 81380 Lescure-d'Albigeois, parution de la publicité légale : L'Echo du Tarn paru le 18/03/2022
Numéro d'observation
1664
Date d'ajout
10/03/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2021 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).