Entreprise : SCI PREVERT - SIREN 393 966 379
Identité
(Entreprise radiée le 06/03/2018)
Dénomination
SCI PREVERT
SIREN (siège)
393 966 379
Date d'immatriculation au RNE
14/02/1994
Date de fin de la personne morale
13/02/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
37807.36 EUR
Adresse du siège
AV JACQUES PREVERT 50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Equeurdreville-Hainneville
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOISON ANNE-MARIE , GABRIELLE , ANNICK
Nom d'usage
MAUROUARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Tourlaville
Nom, Prénom(s)
LEROY FRANCOISE , SOPHIE
Nom d'usage
BABIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Martinvast
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1994
Siret
39396637900025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
PL DU MARCHE
50420 , TESSY-BOCAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1994
Siret
39396637900017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition propriété construction gestion administration disposition d'un local professionnel sis à Equeurdreville Avenue Jacques Prévert et tous autres immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire par le suite
Adresse
AV avenue Jacques Prévert
50120 , Cherbourg-en-Cotentin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Equeurdreville-Hainneville
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
662
Date d'ajout
06/03/2018
Description
Radiation du RCS le 06/03/2018 avec effet au 31/12/2017 La gazette de la manche en date du 14/02/2018 - Décisions des associés en date du 01/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
301
Date d'ajout
31/01/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/12/2017 Liquidateur : MAUROUARD Anne-Marie Gabrielle Annick Le siège de la liquidation est fixé à : Avenue Jacques Prévert - Equeurdreville-Hainneville 50120 Cherbourg en cotentin AGE du 01/12/2017. Journal d'annonces légales : La gazette de la Manche en date du 03/01/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).