Entreprise : SCI CLARENS - SIREN 393 898 754
Identité
Dénomination
SCI CLARENS
SIREN (siège)
393 898 754
Date d'immatriculation au RNE
09/02/1994
Début d’activité
21/12/1993
Date de fin de la personne morale
08/02/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété, l'administration et la gestion de tous immeubles et plus généralement l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier, par achat, vente, apports en société, location de tous biens et droits immobiliers, et plus généralement toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
167693.92 EUR
Adresse du siège
83 PL DE LA REPUBLIQUE 65300 LANNEMEZAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAMPISTROUS JEAN-PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Bazus-Neste
Nom, Prénom(s)
CAMPISTROUS ALBERT , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1934
Commune de résidence
Lannemezan
Nom, Prénom(s)
CLARENS JEANINE , NOELLE , MARCELLE
Nom d'usage
CAMPISTROUS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
Lannemezan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/12/1993
Siret
39389875400014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration, et la gestion d'un patrimoine immobilier
Autres Activités
La propriété, l'administration, et la gestion d'un patrimoine immobilier
Adresse
83 PL DE LA REPUBLIQUE
65300 , LANNEMEZAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarbes décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 100 000.00 FRF nouveau montant : 167 693.92 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).