Entreprise : GAEC DU SERRE DES VIGNES - SIREN 393 840 590
Identité
Dénomination
GAEC DU SERRE DES VIGNES
SIREN (siège)
393 840 590
Date d'immatriculation au RNE
02/03/1994
Début d’activité
01/01/1994
Date de fin de la personne morale
01/03/2093
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION D'UN DOMAINE AGRICOLE
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
50850 EUR
Adresse du siège
QUA Quartier Serre de Vignes 26770 Roche-Saint-Secret-Béconne FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUX JEROME , MARIE , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Roche-Saint-Secret-Béconne
Nom, Prénom(s)
ROUX VINCENT , JEAN , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Roche-Saint-Secret-Béconne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
39384059000011
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION D'UN DOMAINE AGRICOLE
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
Adresse
QUA Quartier Serre de Vignes
26770 , Roche-Saint-Secret-Béconne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/000163
Date d'ajout
17/01/2007
Description
Changement de gérant SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 05/12/06, DEMISSION DE MR LIONEL PILOT EN QUALITE DE CO-GERANT A COMPTER DU 01/12/06. JOURNAL PUBLICATEUR : JOURNAL DU DIOIS DU 22/12/06 DEPOT D'ACTE N° A 94 DU 17/01/07 date d'effet : 01/12/2006
Numéro d'observation
F01/002190
Date d'ajout
26/11/2001
Description
SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 12 OCTOBRE 2001 DEMISSION DE MR DANIEL ROUX DE SES FONCTIONS DE GERANT NOMINATION DE MR PILOT LIONEL EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT EFFET A COMPTER DU 31/07/01 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL LE CAPITAL SOCIAL S'ELEVE A 48.900 EUROS, EST AUGMENTE DE 1.950 EUROS POUR LE PORTER A LA SOMME DE 50.850 EUROS EFFET A COMPTER DU 12/10/01 DEPOT D'ACTE Nø 1315 DU 26/11/01 JOURNAL PUBLICATEUR : L'AGRICULTURE DROMOISE DU 25/10/01
Numéro d'observation
F99/001902
Date d'ajout
04/11/1999
Description
SUIVANT PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE EN DATE DU 05/10/99 DEMISSION DE MR ROUX JEAN LOUIS DE SES FONCTIONS DE GERANT NOMINATION DE MR ROUX VINCENT EN QUALITE DE GERANT EXPRESSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS ET REDUCTION CORRELATIVE DU CAPITAL LE CAPITAL INITIAL ETAIT DE 326 000 FRS EST DESORMAIS DE 48 900 EUROS EFFET A COMPTER DU 01/10/99
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).