Entreprise : SARL AU PETIT CREUX - SIREN 393 811 898
Identité
(Entreprise radiée le 11/12/2018)
Dénomination
SARL AU PETIT CREUX
Sigle
S.A.R.L. "AU PETIT CREUX"
SIREN (siège)
393 811 898
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1984
Début d’activité
01/07/1995
Dissolution
- Date de dissolution : 01/05/2002
Date de fin de la personne morale
24/01/2083
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
BOULANGERIE, PATISSERIE, VIENNOISERIE
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 PL LAFAYETTE 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUBARD JEAN-FRANCOIS , CASIMIR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Visker
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
39381189800039
Origine du fonds
Autre
Activité principale
BOULANGERIE, PATISSERIE, VIENNOISERIE
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
22 RUE MARECHAL FOCH
65200 , BAGNERES DE BIGORRE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6331
Date d'ajout
11/12/2018
Description
Radiation du RCS le 11/12/2018 avec effet au 12/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarbes décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
470
Date d'ajout
06/06/2002
Description
Mise en sommeil Cessation d'activité de la société n'entraînant pas la dissolution, pas d'intention de reprise vente de l'établissement principal sis à Bagnères-de-Bigorre (65200), 2 place Lafayette et de l'établissement complémentaire sis à Bagnères-de-Bigorre (65200), 22 rue maréchal Foch à Mr Eric Ruffin Date d'effet : 01/05/2002
Numéro d'observation
991019
Date d'ajout
29/12/1999
Description
Transfert du siège social de : Visker (65200), rue du 19 mars 1962 A : Bagnères-de-Bigorre (65200), 2 place Lafayette (ne conserve aucune activité à l'ancien siège social) l'établissement complémentaire sis à Bagnères-de-Bigorre (65200), 2 place Lafayette devient siège social et établissement principal ; L'établissement principal sis à Bagnères-de-Bigorre (65200), 22 rue maréchal Foch devient établissement complémentaire Pv age du 30.11.1999. JAL la Montagne du 10.12.1999. Date d'effet : 01/01/2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- Codes statistiques attribués par l'INSEE : * Siret : 393 811 898 00021 * code ape-naf : 522g la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).