Entreprise : TRAITEUR DE PARIS PONTIVY - SIREN 393 757 067
Identité
Dénomination
TRAITEUR DE PARIS PONTIVY
SIREN (siège)
393 757 067
Date d'immatriculation au RNE
01/02/1994
Début d’activité
01/12/2005
Date de fin de la personne morale
31/01/2093
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Création et vente de produits agro-alimentaires. Gestion de participation.
Code APE
1071A - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Capital social
4002198.6 EUR
Adresse du siège
RUE VICTOR ET HELENE BASCH 56300 PONTIVY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PINAULT DENIS , FRANCOIS , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GEIREC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2005
Siret
39375706700029
Enseigne
Royal délices
Code APE
1071A - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication et commercialisation de produits alimentaires
Adresse
RUE VICTOR ET HELENE BASCH
56300 , PONTIVY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1994
Siret
39375706700011
Code APE
1085Z - Fabrication de plats préparés
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication de plats préparés
Adresse
4 BD DE LA RADE
56100 , LORIENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/000760
Date d'ajout
24/01/2023
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 23/12/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/010291
Date d'ajout
25/07/2022
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lorient en date du 22/07/2022 nommant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL FIDES, prise en la personne de de Maître Bernard CORRE, 5 rue Pasteur, 56100 Lorient en remplacement de Maître Armelle CHARROUX et ce à compter du 01/07/2022.
Numéro d'observation
F22/008273
Date d'ajout
10/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lorient en date du 10/06/2022 homologuant le plan de continuation. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître Erwan MERLY cs 76531 6 cours Raphaël Binet 35065 Rennes CEDEX
Numéro d'observation
F22/007312
Date d'ajout
20/05/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lorient en date du 20/05/2022 ordonnant le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 26/11/2022, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F21/015835
Date d'ajout
26/11/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lorient en date du 26/11/2021 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Administrateur judiciaire : SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître Erwan MERLY, CS 76531, 6 cours Raphaël Binet, 35065 Rennes Cedex avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Mandataire judiciaire : Maître Armelle CHARROUX, 5 rue Pasteur 56100 Lorient. Date de cessation des paiements : 01/09/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).