Entreprise : SOC PLACEMENT IMMOBILIER FONCIER - SIREN 393 749 395
Identité
(Entreprise radiée le 21/01/2021)
Dénomination
SOC PLACEMENT IMMOBILIER FONCIER
SIREN (siège)
393 749 395
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1994
Fermeture de l'établissement - 39374939500017
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/1996
Date de fin de la personne morale
26/01/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
14 B AV NUMANCE BOUEL 91800 BRUNOY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOIDE CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Santeny
Nom, Prénom(s)
MARIETTE MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Brunoy
Dénomination
AGENCE MARIETTE SARL
Qualité
Autre
Commune de résidence
Brunoy
Dénomination
BOIDE IMMOBILIER
Qualité
Autre
Commune de résidence
Boissy Saint-Léger
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
39374939500017
Code APE
701F
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toutes opérations de marchands de biens,promotion,courtage immobiliers construction en outre,la société pourra entreprendre toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l activité défini ci-dessus,ou toutes activités similaires ou connexes et notamment Lasociete pourra participer à toute entreprise ou société et ce, par tous moyens,notamment par voie d apport,de souscription ou d achat d actions,de parts sociales ou de parts bénéficiaires de fusion de sociétés en particulier,d alliance ou de commandite,la création ou l acquisition,et l exploitation de tous autres fonds ou établissements de même nature
Adresse
14 B AV 14 BIS Avenue NUMANCE BOUEL
91800 , Brunoy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3897
Date d'ajout
21/01/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 21/01/2021 avec effet au 21/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28183
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
02/04/1996
Description
Dissolution à compter du 30 11 1995 Nomination du liquidateur monsieur Mariette Michel (ancien gérant)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).