Entreprise : SCI BIGLETTE - SIREN 393 745 682
Identité
Dénomination
SCI BIGLETTE
SIREN (siège)
393 745 682
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1993
Début d’activité
23/12/1993
Date de fin de la personne morale
30/12/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Construction dans les dom de logements neufs en vue de leur location nue
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
145571.42 EUR
Adresse du siège
291 RTE DE GRIPPIERE 97170 PETIT-BOURG FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBERY MARIE-JOSEPH , SERGE , JEAN-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/12/1993
Siret
39374568200020
Nom commercial
SCI BIGLETTE
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Construction dans les dom de logements neufs en vue de leur location nue
Autres Activités
Construction dans les dom de logements neufs en vue de leur location nue
Adresse
291 RTE DE GRIPPIERE
97170 , PETIT-BOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/1993
Siret
39374568200012
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
LD PLAISANCE
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2576
Date d'ajout
02/06/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 18/12/2001 Ancien : 118 910,23 EUR Nouveau : 145 571,42 EURJournal d'annoces légales : Nouvelles Etincelles du 12/05/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2236
Date d'ajout
20/05/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/04/2010 : Partant : AUBERY Marie-José, Gérant(e) Nouveau : AUBERY Marie-Joseph Serge Jean-Louis, Gérant associéJournal d'annonces légales : Nouvelles Etincelles du 12/05/2010
Numéro d'observation
262
Date d'ajout
20/01/2000
Description
Augmentation du capital et conversion en eurosCHANGEMENT OBJET SOCIAL:CONSTRUCTION DANS LES DOM DE LOGEMENTS NEUFS... ANCIEN CAPIATL : 570.000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 780.000 FRS A CPTER DU 18.12.99
Numéro d'observation
3678
Date d'ajout
28/12/1995
Description
Augmentation du capitalANCIEN CAPITAL : 500.000 FRS NOUVEAU CAPITAL: 570.000 FRS A CPTER DU 30.11.95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 780 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 118 910.23 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).