Entreprise : ARIEGE PRODUCTION - SIREN 393 740 956
Identité
Dénomination
ARIEGE PRODUCTION
SIREN (siège)
393 740 956
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1994
Début d’activité
02/04/1998
Date de fin de la personne morale
31/01/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exploitation hydroélectrique.
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
36 RUE BRUNEL 75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Dénomination
SUN'R GROUPE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
PARIS 17E ARRONDISSEMENT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/04/1998
Siret
39374095600023
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation hydroélectrique.
Adresse
36 RUE BRUNEL
75017 , PARIS 17E ARRONDISSEMENT - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/09/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/11/1993
Siret
39374095600015
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
LD LE MOULIN
31190 , GREPIAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/049274
Date d'ajout
12/10/2023
Description
Radiation d'office sur réquisition du Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris du 11.10.2023 par suite du transfert du siège social du Lieu-dit le Moulin 31190 GREPIAC au 36 rue Brunel 75017 Paris à compter du 12.09.2023 (Actes déposés auprès du greffe du Tribunal de commerce de Paris le 11.10.2023 sous le numéro 2023R124155).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2023B339323
Date d'ajout
11/10/2023
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2023B339321
Date d'ajout
08/12/2021
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2021
Numéro d'observation
F21/063251
Date d'ajout
08/12/2021
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/06/2021.
Numéro d'observation
F13/006793
Date d'ajout
08/03/2013
Description
C'est à tort et par erreur si Mr FALETTI Roger a été mentionné en qualité d'associé alors qu'il n'était que gérant. Mr FALETTI Roger devient associé de la SNC suite à une cession de part en date du 22.02.2013
Numéro d'observation
2023B339322
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).