Entreprise : INTERNATIONAL CONVERGENCE - SIREN 393 729 694
Identité
Dénomination
INTERNATIONAL CONVERGENCE
SIREN (siège)
393 729 694
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1994
Date de fin de la personne morale
30/01/2093
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
156 B AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAMMEL BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Argenteuil
Nom, Prénom(s)
SERRAS EDOUARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1940
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
SERRAS BERNADETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
SERRAS NICOLAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/12/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/12/1993
Siret
39372969400017
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Opérations liées aux transferts de savoir faire et de know how, exploitation de licences ou de concessions de licence individuelle ou collectives
Adresse
156 B AV 156 BIS Avenue CHARLES DE GAULLE
92200 , Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13087
Date d'ajout
25/02/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 25/02/2020 avec effet au 26/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33458
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
1070
Date d'ajout
20/01/1998
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
1075
Date d'ajout
20/01/1998
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
441
Date d'ajout
15/01/1998
Description
Mention portée d'office : démission de monsieur olivier Marion de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire à compter du 04-07-1994 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).