Entreprise : STEM SERVICE - SIREN 393 681 382
Identité
Dénomination
STEM SERVICE
SIREN (siège)
393 681 382
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1997
Date de fin de la personne morale
26/01/2093
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
30 AV DE L EPINETTE 77100 MEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bachot THIERRY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Meaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/01/1994
Siret
39368138200031
Code APE
4754Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
fournitures électroniques ventes pièces detachées fournitures et composants électroniques, antennes dépannage d'installation d'appareil électromenager, télévision, radio surveillance.
Adresse
30 AV DE L EPINETTE
77100 , MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/10/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1994
Siret
39368138200015
Code APE
524L
Adresse
7 B PL DES ETATS UNIS
02400 , CHATEAU-THIERRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/02/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1997
Siret
39368138200023
Code APE
524L
Adresse
38 ALL DES PLATANES
77100 , MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
08/12/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 07/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
11/02/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de Meaux, a prononcé, en date du 11/02/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 31/12/2018 liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/08/1997
Description
Observations concernant l'établissement situé 30 a venue de l'Epinette 77100 Meaux : -OUVERTURE SUITE ACHAT DU FONDS LE 01.08.1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).