Entreprise : ACTIGLASS - SIREN 393 660 642
Identité
Dénomination
ACTIGLASS
SIREN (siège)
393 660 642
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1994
Date de fin de la personne morale
01/02/2093
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
ZI DE MOUTTE SUD 74540 ALBY-SUR-CHERAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRIESSENBERGER ROMY
Nom d'usage
EDELMANN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Mont-sur-Meurthe
Nom, Prénom(s)
BIRRAUX MAXIME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Cluses
Nom, Prénom(s)
EDELMANN JEAN-PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Mont-sur-Meurthe
Dénomination
AUTOGLASS SARL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Laxou
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/06/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/01/1994
Siret
39366064200017
Code APE
741J
Adresse
ZI DE MOUTTE SUD
74540 , ALBY-SUR-CHERAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1994
Siret
39366064200033
Code APE
502Z
Adresse
6 RUE GEORGES BIZET
54500 , VANDOEUVRE-LES-NANCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/06/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1994
Siret
39366064200025
Code APE
502Z
Adresse
28 AV DE THIONVILLE
57050 , METZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1994
Siret
39366064200041
Code APE
502Z
Adresse
10 RUE GEORGES KOECHLIN
90000 , BELFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F99/002876
Date d'ajout
15/06/1999
Description
Liquidation judiciaire PAR JUGEMENT DU 08.06.99 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. ONT ETE DESIGNE M. POULAIN JUGE COMMISSAIRE, ME JEAN-CLAUDE MASSON LIQUIDATEUR.
Numéro d'observation
F99/002553
Date d'ajout
26/05/1999
Description
Prolongation de la période d'observation PAR JUGEMENT DU 11.05.99 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE LA SA ACTIGLASS POUR UNE PERIODE DE 1 MOIS A COMPTER DU 25.04.99.
Numéro d'observation
F99/001617
Date d'ajout
22/03/1999
Description
Prolongation de la période d'observation PAR JUGEMENT DU 09.03.99 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 2 MOIS A COMPTER DU 24.02.99.
Numéro d'observation
F99/001133
Date d'ajout
17/02/1999
Description
Prolongation de la période d'observation PAR JUGEMENT DU 09.02.99 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 1 MOIS A COMPTER DU 23.01.99.
Numéro d'observation
F99/001012
Date d'ajout
10/02/1999
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée PAR JUGEMENT DU 22.12.98 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE LA SA ACTIGLASS. FIXE PROVISOIREMENT LA DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 06.05.98. NOMME M. POULAIN JUGE COMMISSAIRE ET M. ALBIZATI JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.NOMME ME MASSON EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS. NOMME ME GAUTHIER COMMISSAIRE PRISEUR. OUVRE UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 30 JOUR.
Numéro d'observation
F96/004877
Date d'ajout
09/12/1996
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR ALA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 29 MARS 1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).