Entreprise : SCI MAZARIN - SIREN 393 652 037
Identité
(Entreprise radiée le 22/03/2021)
Dénomination
SCI MAZARIN
SIREN (siège)
393 652 037
Date d'immatriculation au RNE
14/01/1994
Fermeture de l'établissement - 39365203700028
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Fermeture de l'établissement - 39365203700010
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2000
Date de fin de la personne morale
13/01/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
2 RUE PAUL SPERLING 91300 MASSY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAOUDI ALICE , LILA , LOUISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1998
Commune de résidence
Forcalquier
Nom, Prénom(s)
HAAN OLIVIA , IRIS
Nom d'usage
COURTOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Saulx-les-Chartreux
Nom, Prénom(s)
ARTAUD ODILE , VALERIE , IRIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BREGER MARINETTE
Nom d'usage
HAAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Massy
Nom, Prénom(s)
BREGER ANDRE , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Oraison
Nom, Prénom(s)
ARTAUD OLIVIER , PASCAL , GABRIEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Cachan
Nom, Prénom(s)
BREGER VIRGINIE , MURIEL , IRIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
BREGER DELPHINE , CLEMENTINE , CATHERINE
Nom d'usage
MORISSET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
BRUXELLE
Nom, Prénom(s)
BREGER FRANCOISE
Nom d'usage
ARTAUD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1942
Commune de résidence
Antony
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/06/1963
Siret
39365203700028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Adminstration, location
Adresse
2 RUE 2 Rue PAUL SPERLING
91300 , Massy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/1963
Siret
39365203700010
Code APE
702C
Adresse
76 AV GABRIEL PERI
94110 , ARCUEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13320
Date d'ajout
22/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/03/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : HAAN né(e) BREGER Marinette, siège de la liquidation : 2 Rue PAUL SPERLING 91300 Massy, parution de la publicité légale : La Semaine de l'Ile-de-France en date du 09/03/2021
Numéro d'observation
18702
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/06/2000
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).