Entreprise : HEFIR - SIREN 393 648 563
Identité
(Entreprise radiée le 26/09/2024)
Dénomination
HEFIR
SIREN (siège)
393 648 563
Date d'immatriculation au RNE
17/01/1994
Fermeture de l'établissement - 39364856300046
- Date d'effet de la fermeture : 10/11/2023
Fermeture de l'établissement - 39364856300012
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2003
Fermeture de l'établissement - 39364856300020
- Date d'effet de la fermeture : 16/08/2018
Fermeture de l'établissement - 39364856300038
- Date d'effet de la fermeture : 16/06/2018
Date de fin de la personne morale
16/01/2093
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
45280 EUR
Adresse du siège
14 GRANDE RUE 49160 GENNES-VAL-DE-LOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE THOUREIL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Couffin VIRGINIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Gennes-Val-de-Loire
Nom, Prénom(s)
Couffin CELINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Paris 11e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/12/1993
Siret
39364856300012
Code APE
741J
Adresse
RUE GEORGES MANDEL
49000 , ANGERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE L ANGEVINIERE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/08/2018
Siret
39364856300046
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations civiles, patrimoniales et immobilières et toutes prestations de service de même caractère, tant en France qu'à l'étranger; toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, immobilières et financières et toutes acquisitions sous quelque forme que ce soit, d'actions, d'obligations, de parts, de créances, d'effets de comm
Adresse
14 GRANDE RUE
49160 , GENNES-VAL-DE-LOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE THOUREIL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/08/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/12/1993
Siret
39364856300020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
134 BD SAINT-GERMAIN
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
39364856300038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
14 RUE SERPENTE
75006 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3E ETAGE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22600
Date d'ajout
26/09/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 06/06/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26375
Date d'ajout
29/11/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 10/11/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/11/2023
Description
Dissolution à compter du 10/11/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 10/11/2023, siège de la liquidation : 14 Grande rue Le thoureil 49350 Gennes Val de Loire, parution de la publicité légale : L'Anjou Agricole paru le 01/12/2023
Numéro d'observation
2015D0392754
Date d'ajout
29/01/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Angers SOUS LE NUMERO 2019D57
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
11/08/2015
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société par actions simplifiée SE TRANSFORME EN Société civile A COMPTER DU 08-07-2015
Numéro d'observation
54138
Date d'ajout
21/11/2003
Description
La société a par décision du 27/09/2003 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/10/2003
Numéro d'observation
54137
Date d'ajout
21/11/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).