Entreprise : NOVALIS - SIREN 393 645 346
Identité
Dénomination
NOVALIS
SIREN (siège)
393 645 346
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1993
Début d’activité
06/12/1993
Date de fin de la personne morale
28/12/2008
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile d'attribution
Activité principale
Acquisition d'un terrain à bâtir et l'aménagement sur ce terrain d'immeubles collectifs à usage d'habitation destinés à être attribués aux associés en jouissance et en propriété.
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
4116123.47 EUR
Adresse du siège
73 AV DU GENERAL CHARLES DE GAULLE 97300 CAYENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
GESTION FINANCIERE ET IMMOBILIERE - GFI
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Auxerre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/12/1993
Siret
39364534600023
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition d'un terrain à bâtir et l'aménagement sur ce terrain d'immeubles collectifs à usage d'habitation destinés à être attribués aux associés en jouissance et en propriété.
Adresse
73 AV DU GENERAL CHARLES DE GAULLE
97300 , CAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/02/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/12/1993
Siret
39364534600015
Code APE
701A
Adresse
6 RTE DE BADUEL
97300 , CAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM BELLEMARE HELICONIAS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
340
Date d'ajout
06/03/1996
Description
Changement de gérant NOMINATION DE LA SOCIETE GESTION FINANCIERE ET IMMOBILIERE EN QUALITE DE GERANT DONT LE REPRESENTANT PERMANENT EST OLLIVIER JEAN-LOUIS EN REMPLA- CEMENT DE LA SOCIETE EURL NOVAPARC GESTION GERANT DEMISSIONNAIRE (A COMPTER DU 12/12/95).
Numéro d'observation
294
Date d'ajout
24/02/1995
Description
Transfert du siège social SIEGE SOCIAL TRANSFERE AU 79 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE A CAYENNE 97300 SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SITUE 6 LOTISSEMENT LES HELICONIAS - IMMEU- BLE BELLEMARE - ROUTE DE BADUEL A CAYENNNE (A COMPTER DU 06/02/95) JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : PRESSE DE GUYANE DU VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 FEVRIER 1995
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 27 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 116 123.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).