Entreprise : LE CHALLENGE DES LANGUES - SIREN 393 645 296
Identité
(Entreprise radiée le 09/06/2021)
Dénomination
LE CHALLENGE DES LANGUES
Sigle
LCL
SIREN (siège)
393 645 296
Date d'immatriculation au RNE
24/01/1994
Date de fin de la personne morale
23/01/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
46000 EUR
Adresse du siège
76 ALL JEAN JAURES 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENDAYAN MAIR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
FOURMENT MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Castelsarrasin
Dénomination
Institut supérieur des communications de l'avenir
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Ramonville-Saint-Agne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/01/1994
Siret
39364529600012
Nom commercial
LANGUAGE TRAINING - LANTRA
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FORMATION INDIVIDUELLE COLLECTIVE PROFESSIONNELLE PROMOTION SOCIALE EN MATIERE LINGUISTIQUE DE TECHNIQUES DE COMMUNICATION FORMATION CONTINUE TRADUCTION ET INTERPRETARIAT CONSEIL AUDIT ET EVALUATION DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES -
Adresse
76 ALL 76 Allée Jean Jaurès
31000 , Toulouse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16512
Date d'ajout
16/09/2005
Description
Transformation de la société TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SOCIETE ANONYME EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - PV D'AGE EN DATE DU 20/06/2005 - Date d'effet: 20/06/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16512
Date d'ajout
16/09/2005
Description
Transformation de la société SOUS SA NOUVELLE FORME DE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE LA SOCIETE EST DIRIGEE PAR : - PRESIDENT : MR STUART WALKER - DIRECTEUR : MME DOMINIQUE WALKER MORIN - COMMISSAIRES AUX COMPTES CONFIRMES DANS LEURS FONCTIONS : MR CHRISTIAN ZANI (TITULAIRE) ET MR HERMAN CASTILLO (SUPPLEANT) - SOUS SA FORME ANONYME LA SOCIETE ETAIT DIRIGEE PAR : - ADMINISTRATEURS : MME DOMINIQUE WALKER MORIN - MME CATHERINE CHERON ET MR STUART WALKER - - PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : MR STUART WALKER - DIRECTEUR GENERAL : MME DOMINIQUE WALKER MORIN PV D'AGE EN DATE DU 20/06/2005 - Date d'effet: 20/06/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).