Entreprise : SARL TEKA - SIREN 393 644 273
Identité
Dénomination
SARL TEKA
SIREN (siège)
393 644 273
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1994
Début d’activité
29/11/1993
Date de fin de la personne morale
24/01/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Réalisation de tous investissement mobiliers immobiliers commerciaux ou hôteliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
47609.51 EUR
Adresse du siège
17 RUE DU GENERAL LAMBERT 97480 SAINT-JOSEPH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIA-KIME RICHARD , SEBASTIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Saint-Joseph
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/11/1993
Siret
39364427300020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Réalisation de tous investissement mobiliers immobiliers commerciaux ou hôteliers
Autres Activités
Réalisation de tous investissement mobiliers immobiliers commerciaux ou hôteliers
Adresse
17 RUE DU GENERAL LAMBERT
97480 , SAINT-JOSEPH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/11/1993
Siret
39364427300012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
25 AU DIX HUITIEME
97418 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4578
Date d'ajout
10/12/2008
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal Ancienne mention : 25 route nationale 3 18eme KM 97430 Tampon Nouvelle mention : 17 rue général Lambert 97480 Saint-Joseph Modification gérance : Nomination de Mr thia Kime Sébastien en qualité de gérant associé en remplacement de Mr Tsang Yein Yves démissionnaire Date d'effet : 13/06/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4576
Date d'ajout
10/12/2008
Description
Augmentation du capital ancienne mention 7 622.45 EUROS NOUVELLE MENTION : 27 608.51 EUROS Date d'effet : 14/06/2008
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).