Entreprise : IBSM - SIREN 393 638 705
Identité
Dénomination
IBSM
SIREN (siège)
393 638 705
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1994
Début d’activité
18/01/1994
Date de fin de la personne morale
17/01/2112
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition administration exploitation par bail location ou autrement de tous ses immeubles bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
828 CHE DE VALAVES 83560 RIANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARALE ISABELLE , MICHELE , ANDREE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Rians
Nom, Prénom(s)
DAVID SOPHIE , ANNE
Nom d'usage
MAURIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Nice
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/01/1994
Siret
39363870500029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition administration exploitation par bail location ou autrement de tous ses immeubles bâtis
Autres Activités
acquisition administration exploitation par bail location ou autrement de tous ses immeubles bâtis
Adresse
828 CHE DE VALAVES
83560 , RIANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/05/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/01/1994
Siret
39363870500011
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
4 NOVEMBRE
83910 , POURRIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).