Entreprise : BATEMP - SIREN 393 631 924
Identité
Dénomination
BATEMP
SIREN (siège)
393 631 924
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1994
Date de clôture
31/01
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
57 RUE DU GENERAL LECLERC 77170 BRIE-COMTE-ROBERT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 85
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DJEGHADER OLIVIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Brie-Comte-Robert
Nom, Prénom(s)
DJEGHADER MICHEL ALI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Montrouge
Nom, Prénom(s)
DEPARIS DOMINIQUE BERNADETTE
Nom d'usage
DJEGHADER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Montrouge
Nom, Prénom(s)
BOUTHONNET MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
CRENDAL PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Longjumeau
Nom, Prénom(s)
AUBAS CHRISTINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Palaiseau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/01/1994
Siret
39363192400015
Code APE
452A
Origine du fonds
Création
Activité principale
SOUS TRAITANCE,CONSTRUCTEUR PROMOTEUR IMMEUBLES,BATIMENTS,MAISONS,TOUT TYPE D'HABITATION,RENOVATION,GESTION.
Adresse
57 RUE 57 Avenue DU GENERAL LECLERC BP 85
77170 , Brie-Comte-Robert - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 85
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
18/05/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 17/05/2004 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/05/2004
Description
: Radiation d'office
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
29/05/2001
Description
: Par Jugement en date du 28/05/2001 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé M DJEGHADER Olivier en qualité de Liquidateur Amiable
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
02/04/2001
Description
: Par arrêt en date du 23/03/2001, la Cour d'Appel de PARIS a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 19/06/2000, en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur DJEGHADER Olivier pour une durée de 20 ans.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
25/02/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 24/02/1997 nommant Monsieur ANDRASEK PAUL en qualité de Juge Commissaire Remplacant
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
20/02/1996
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 19/02/1996 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maitre COUDRAY YVES 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE "LE DAUPHIN" 77000 MELUN
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/01/1996
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 22/01/1996 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire Cessation des paiements en date du 28/09/1995. Juge Commissaire : Monsieur BRUDNER MICHEL Représentant des Créanciers : Maitre COUDRAY YVES 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE "LE DAUPHIN" 77000 MELUN
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
31/01/1994
Description
Historique des observations depuis le 31/01/1994 : -PUBLICITE STATUTS:LA REPUBLIQUE DE S&M. ANCIENNE DENOMINATION DE LA STE: LES RESIDENCES PARISIENNES.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 19/02/1996.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).