Entreprise : CUMA DES BOURGEONS - SIREN 393 628 557
Identité
Dénomination
CUMA DES BOURGEONS
SIREN (siège)
393 628 557
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
09/12/1993
Date de fin de la personne morale
06/06/2093
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel agricole en commun
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse du siège
MAIRIE 53120 LEVARE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIAULT JEAN-LUC , FERNAND , GERMAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Levaré
Nom, Prénom(s)
LAMBERT PASCAL , REMI , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Levaré
Nom, Prénom(s)
LERAY GERARD , MICHEL , HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Levaré
Nom, Prénom(s)
PAUTREL STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Colombiers-du-Plessis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/12/1993
Siret
39362855700026
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel agricole en commun
Autres Activités
Utilisation de matériel agricole en commun
Adresse
MAIRIE
53120 , LEVARE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/12/1993
Siret
39362855700018
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
L AUNAY
53190 , LA DOREE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1802
Date d'ajout
01/04/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2015 : Partant : COLIN Suzanne, Secrétaire Partant : SEIGNEUR Marcel, Vice-président Nouveau : JOURDAIN Etienne, Vice-président Nouveau : RACINAIS Michel, Secrétaire Modifié : BADIER Alain, Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).