Entreprise : SCM CHOLOUX-MOREL-ROSSARD - SIREN 393 596 374
Identité
(Entreprise radiée le 26/02/2018)
Dénomination
SCM CHOLOUX-MOREL-ROSSARD
SIREN (siège)
393 596 374
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1994
Date de fin de la personne morale
11/01/2034
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
9 B RUE DU GRAND VENEUR 91450 SOISY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROSSARD PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Étiolles
Nom, Prénom(s)
CHOLOUX AGNES
Nom d'usage
MOREL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Champcueil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39359637400016
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
27 RUE NOTRE DAME
91450 , SOISY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39359637400024
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter l'exercice de la profession de ses membres chirurgiens-dentistes et où des docteurs en chirurgie dentaire, par la mise en commun de tous moyens matériels et utiles à leur exercice professionnel
Adresse
9 B RUE 9 BIS Rue du Grande Veneur
91450 , Soisy-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
77117
Date d'ajout
26/02/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31/12/2017 Disparition du fonds.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
76646
Date d'ajout
08/02/2018
Description
Dissolution à compter du 31/12/2017 nomination du liquidateur M. ROSSARD Patrick selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2017 siège de la liquidation fixé au 2 Rue des Patenottes 91450 ETIOLLES parution de la publicité légale dans LES AFFICHES VERSAILLAISES le 30/01/2018
Numéro d'observation
9600
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).