Entreprise : SCI 44 GAMBETTA BIS - SIREN 393 595 673
Identité
Dénomination
SCI 44 GAMBETTA BIS
SIREN (siège)
393 595 673
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1994
Début d’activité
01/12/1993
Date de fin de la personne morale
19/01/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
LOCATION DE TOUT IMMEUBLE BATI OU NON
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
8 RUE FOCH 34000 MONTPELLIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ERIC NEGRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NEGRE ERIC , HENRI , HERVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
PODLECKI BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
NIMES
Nom, Prénom(s)
PODLECKI PHILIPPE , STANISLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
NIMES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
39359567300020
Nom commercial
SCI 44 GAMBETTA BIS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LOCATION DE TOUT IMMEUBLE BATI OU NON
Autres Activités
LOCATION DE TOUT IMMEUBLE BATI OU NON
Adresse
8 RUE FOCH
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ERIC NEGRE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
39359567300012
Code APE
702C
Adresse
3 RUE DU PLAN DU PALAIS
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13288
Date d'ajout
03/12/1996
Description
TRANSFERT DU SIEGE ANCIEN : 3, RUE DU PLAN DU PALAIS - 34000 MONTPELLIER NOUVEAU : C/O ERIC NEGRE - 8, RUE FOCH - 34000 MONTPELLIER A COMPTER DU 01/10/96 CHANGEMENT DE GERANT PARTANT : M. BOISSON CYRIL NOUVEAUX : M. PODLECKI BRUNO, M. PODLECKI PHILIPPE ET M. NEGRE ERIC A COMPTER DU 18/10/96
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).