Entreprise : SCI DACAR - SIREN 393 515 028
Identité
Dénomination
SCI DACAR
SIREN (siège)
393 515 028
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1994
Début d’activité
01/12/1993
Date de fin de la personne morale
11/01/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, directement ou par voie de crédit bail immobilier, de terrains de tous immeubles à usage d'habitation ou professionnels construction de tous immeubles à usage d'habitation ou professionnels administration et exploitation par location des biens sus désignés entretien de ces biens
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
ALLEE PROMENADE 11170 ALZONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FABRE MAX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
ALZONNE
Nom, Prénom(s)
SEIDLER FRANCOISE
Nom d'usage
FABRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
ALZONNE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
39351502800016
Nom commercial
SCI DACAR
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, directement ou par voie de crédit bail immobilier, de terrains de tous immeubles à usage d'habitation ou professionnels construction de tous immeubles à usage d'habitation ou professionnels administration et exploitation par location des biens sus désignés entretien de ces biens
Autres Activités
Acquisition, directement ou par voie de crédit bail immobilier, de terrains de tous immeubles à usage d'habitation ou professionnels construction de tous immeubles à usage d'habitation ou professionnels administration et exploitation par location des biens sus désignés entretien de ces biens
Adresse
ALLEE PROMENADE
11170 , ALZONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
287
Date d'ajout
22/01/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 07/11/2013 : Partant : SALESSE David, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
856
Date d'ajout
08/03/2006
Description
Changement de gérant SUIVANT ACTE DE ME BESANCENOT, NOTAIRE A CARCASSONNE, EN DATE DU 22/02/2006 : --ANCIEN = DAVID SALESSE, DEMISSIONNAIRE, --NOUVEAU = FRANCOISE FABRE NEE SEIDLER DEMEURANT A ALZONNE, LA PROMENADE. -JAL : LIBERATION DU 02/03/2006 Date d'effet : 22/02/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).