Entreprise : LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE ARCHIPEL BIO - SIREN 393 455 837
Identité
(Entreprise radiée le 26/11/2019)
Dénomination
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE ARCHIPEL BIO
SIREN (siège)
393 455 837
Date d'immatriculation au RNE
05/01/1994
Fermeture de l'établissement - 39345583700012
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2019
Fermeture de l'établissement - 39345583700020
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2019
Fermeture de l'établissement - 39345583700038
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2019
Fermeture de l'établissement - 39345583700046
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2019
Fermeture de l'établissement - 39345583700053
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2019
Fermeture de l'établissement - 39345583700061
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2019
Fermeture de l'établissement - 39345583700079
- Date d'effet de la fermeture : 05/03/2013
Fermeture de l'établissement - 39345583700087
- Date d'effet de la fermeture : 30/10/2015
Fermeture de l'établissement - 39345583700095
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2019
Fermeture de l'établissement - 39345583700103
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/2013
Fermeture de l'établissement - 39345583700111
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2019
Fermeture de l'établissement - 39345583700129
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2019
Fermeture de l'établissement - 39345583700137
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2019
Fermeture de l'établissement - 39345583700145
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2019
Fermeture de l'établissement - 39345583700152
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2019
Date de fin de la personne morale
04/01/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
42944 EUR
Adresse du siège
2 SQ DANIEL BALAVOINE 35170 BRUZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROCHARD VIVIANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Nom, Prénom(s)
SEVESTRE MICHEL , JEAN , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
MORDELET ERWAN , LOUIS , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Chantepie
Nom, Prénom(s)
RYCKWAERT LINE , MARIE-AGNES
Nom d'usage
BAISSET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Acigné
Nom, Prénom(s)
LAROCHE GILLES , MARTIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Cintré
Nom, Prénom(s)
POSTEC FRANCOISE , MARIE
Nom d'usage
RIVAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
LE DEAUT PATRICK , GUILLAUME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Nom, Prénom(s)
HODY BERNARD , EUGENE , FELIX , GERMAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Bruz
Nom, Prénom(s)
MERDRIGNAC JEAN , PIERRE , MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
HERISSET HENRI , BENJAMIN , VICTOR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
MUSET MARLENE
Nom d'usage
MC NARY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Gaël
Nom, Prénom(s)
LEROY BEATRICE , JOSETTE
Nom d'usage
MOM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Saint-Jacques-de-la-Lande
Nom, Prénom(s)
LE POUL CATHERINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Rennes CEDEX
Nom, Prénom(s)
GRIFFON BEATRICE , ANNE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
DECRAENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
HARLAY CATHERINE , JEANNINE
Nom d'usage
DEGUILLARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Chantepie
Nom, Prénom(s)
GALMICHE ETIENNE , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Le Rheu
Nom, Prénom(s)
COMES JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Montfort-sur-Meu
Dénomination
HELEOS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/01/1994
Siret
39345583700012
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
exploitation d'un laboratoire de biologie médicale (début : 03.01.1994)
Adresse
2 SQ 2 Square Daniel Balavoine
35170 , Bruz - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2011
Siret
39345583700152
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire de biologie médicale
Adresse
1 RUE ROBERT DUVIVIER
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2011
Siret
39345583700145
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire de biologie médicale
Adresse
27 B RUE JULES LALLEMAND
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2011
Siret
39345583700129
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire de biologie médicale
Adresse
5 RUE DE L HERMITAGE
35650 , LE RHEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2011
Siret
39345583700111
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire de biologie médicale
Adresse
1 AV ETIENN ET MATHILDE PINAULT
35740 , PACE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2011
Siret
39345583700103
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoires d'analyses médicales
Adresse
8 RUE DE LA GARE
35160 , MONTFORT-SUR-MEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2011
Siret
39345583700095
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire de biologie médicale
Adresse
4 AV DE LA VISTULE
35200 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/10/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2011
Siret
39345583700087
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoires d'analyses médicales
Adresse
6 RUE ROBELIN
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2011
Siret
39345583700079
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoires d'analyses médicales
Adresse
36 RUE JULES LALLEMAND
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2011
Siret
39345583700061
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire de biologie médicale
Adresse
69 RUE DE VERN
35200 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2011
Siret
39345583700053
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire de biologie médicale
Adresse
LOTISSEMENT DU CHAMP
35160 , MONTFORT-SUR-MEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MOULIN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2011
Siret
39345583700046
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire de biologie médicale
Adresse
1 SQ DE FLANDRE
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2011
Siret
39345583700038
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire de biologie médicale
Adresse
10 RUE DU FRERE EMILIEN
35310 , MORDELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2011
Siret
39345583700020
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Laboratoire de biologie médicale
Adresse
10 RUE DE LA POSTE
35135 , CHANTEPIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/2013
Siret
39345583700137
Code APE
8690B - Laboratoires d'analyses médicales
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'un laboratoire de biologie médicale
Adresse
16 RUE DE RENNES
35590 , L'HERMITAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3803
Date d'ajout
26/11/2019
Description
Radiation. Fusion absorption par la société LABORIZON BRETAGNE, 442 713 038 Rcs Rennes Le 31.07.2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
87112
Date d'ajout
30/10/2015
Description
Transfert établissement secondaire dans le ressort du greffe. De Rennes, 6 rue de Robelin, à Rennes, 1 rue Robert Duvivier, à compter du 20/10/2015
Numéro d'observation
55198
Date d'ajout
26/05/2014
Description
Transfert établissement secondaire dans le ressort du greffe. de RENNES 35000 - 36 Rue Jules Lallemand à RENNES 35000 - 27 Bis Rue Jules Lallemand; à compter du 05/03/2013
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/10/2011
Description
: Article R.123-54 du code de commerce : indication des références (dénomination sociale, forme juridique, siège et n° RCS) des sociétés ayant participé à l'opération de fusion : SELARL BAISSET HERISSET MOM, 1 square de Flandre à Rennes, 330 657 826 rcs Rennes ; SCP DEGUILLARD & EVEN, 69 rue de Vern Rennes, 348 295 445 rcs Rennes ; SARL LARO CHE, 10 rue du frère Emilien à MORDELLES, 348 075 540 rcs RENNES ; SCP LE DEAUT-RIVAIN, lotissement du champ du moulin à MONTFORT S/MEU, 343 300 687 rcs RENNES ; LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE ME DICALE MORDELET, 10 rue de la Poste à CHANTEPIE, 384 180 816 rcs RENNES ; LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE OREUBIO, 5 rue de l'hermitage à LE RHEU, 440 526 671 rcs RENNES ; SCP DOCTEURS SE- VESTRE-ROCHARD, 6 rue de Robelin à RENNES, 777 739 541 rcs RENNES ; Article R.123-70 du code de commerce : indication de la cause : augmentation capital, changement dé- nomination, changement de forme..
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/10/2011
Description
: Changement de la forme juridique de SARL unipersonnelle en SELARL il s'en est suivi une modification du numéro de gestion. Ancien numéro de gestion 94B9.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).