Entreprise : PORTES & CIE - SIREN 393 451 117
Identité
Dénomination
PORTES & CIE
SIREN (siège)
393 451 117
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2001
Date de fin de la personne morale
06/12/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
ZAC DE LA SENTE DU MOULIN 60530 ERCUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RETHORE FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Chaumont-en-Vexin
Nom, Prénom(s)
FLEYTOUX PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 8eme
Nom, Prénom(s)
FLEYTOUX ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 8eme
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/10/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/12/1993
Siret
39345111700021
Code APE
203Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
La conception, la fabrication, la commercialisa tion et le négoce pour son propre compte ou pour le compte de tiers, sous toutes forme qu'il y aura lieu, de toutes portes, fermetures et autres ouvrants en bois, plastique, métal ou autres matériaux; la fabrication et la commercialisation pour son propre compte de tous meubles et équipe ments pour le batiment; l'installation et la pose de tous meubles et équipements de sa fabrication ou de son négoce.
Adresse
ZAC de la sente du moulin
60530 , Ercuis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/12/1993
Siret
39345111700013
Code APE
551C
Adresse
45 RUE ESCUDIER
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/07/2006
Description
: Jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 15 juin 2006 nommant la SELAFA MJA en la personne de Me LEVY, 169 bis rue du Chevaleret 75013 PARIS en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur en remplacement de la SELAFA MJA en la personne de Me GORRIAS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
25/10/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 04/10/2004 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : ME GORRIAS 169 BIS RUE DU CHEVALERET 75013 PARIS 13ème
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/05/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 17/05/2004 ouvrant une Procédure Régime Général de redressement judiciaire sous patrimoine commun aves les sociétés ERCO, SYLMORINA, SMB. Cessation des paiements en date du 05/05/2004. Juge Commissaire : MME TOMASI Représentant des Créanciers : ME GORRIAS 169 BIS RUE DU CHEVALERET 75013 PARIS 13ème Administrateur : ME CHAVAUX 11 RUE DE SONTAY 75116 PARIS 16 ème dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
11/05/2004
Description
: Dépôt le 05/05/2004 de la déclaration de cessatio des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 04/10/2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).